Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | The Swedish Concept AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Jörtsö Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2023-09-20 |
||
Ordförande Utträde: 2023-09-20 |
||
Ordförande Utträde: 2023-09-20 |
||
Ordförande Utträde: 2023-09-20 |
||
Ordförande Utträde: 2023-09-20 |
||
Ordförande Utträde: 2023-09-20 |
||
Ordförande Utträde: 2023-09-20 |
||
Ordförande Utträde: 2023-09-20 |
||
Ordförande Utträde: 2023-09-20 |
||
Ordförande Utträde: 2023-09-20 |
||
Ordförande Utträde: 2023-09-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-20 |
||
Ordförande Utträde: 2023-05-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-19 |
||
Ordförande Utträde: 2023-05-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-12 |
||
Ordförande Utträde: 2023-03-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-16 |