Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Jan Artur Gustafsson
Jan Artur Gustafsson
19620210-XXXX
Ta kreditupplysning
Gustafsson, Jan Artur är en man född den 10 februari 1962 och är bosatt i Vallentuna
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Viggbyholms Gård Fastighets AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Vice verkställande direktör
Viggbyholms Gård Fastighets AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Foderby Padel AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Foderby Padel AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Viggbyholms Utvecklings AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Viggbyholms Utvecklings AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Viggbyholmsstadens Förvaltning AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Viggbyholms Markexploatering AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Viggbyholms Mark AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Fastighets AB Flaxenvik 2:266
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Fastighets AB Näsbypark 35:15
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Jan Gustafsson Förvaltning AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Jan Gustafsson Förvaltning AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Viggbyholm Garden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Innehavare
Gustafsson, Jan
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Komplementär
KOMMANDITBOLAGET J.G. TRANSPORT
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Jan Artur Gustafsson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-04-09
Viggbyholmsstadens Intressenter AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Viggbyholms Gård Fastighets AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Jan Artur Gustafsson
Vice verkställande direktör
Jan Artur Gustafsson
Styrelseledamot
Kristina Marianne Gustafsson
Verkställande direktör
Kristina Marianne Gustafsson
Ordförande
Kristina Marianne Gustafsson
Styrelsesuppleant
Kristina Felicia Gustafsson
Tillbaka till sidans topp
Foderby Padel AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Heléne Cathrine Gustafsson Rydell
Styrelseledamot
Jan Artur Gustafsson
Ordförande
Jan Artur Gustafsson
Styrelseledamot
Jan Robin Gustafsson Rydell
Tillbaka till sidans topp
Viggbyholms Utvecklings AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Jan Artur Gustafsson
Verkställande direktör
Jan Artur Gustafsson
Styrelseledamot
Kristina Marianne Gustafsson
Tillbaka till sidans topp