Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Bo Lennart Mikael Gustafsson
Bo Lennart Mikael Gustafsson
19560430-XXXX
Ta kreditupplysning
Gustafsson, Bo Lennart Mikael är en man född den 30 april 1956 och är bosatt i Klågerup
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Askebacken AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Askebacken AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Mycellum AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Mycellum AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Mycellum AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
People Development Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Trikem AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Trikem AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Vinninge Vind AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Askebacken Österlen AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Askebacken Vårdfastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Askebacken Galoppgatan AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Implefy AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Högbo Gård AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Trikem Fastighets AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Askebacken Herden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Vinninge Energi Park AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Vinninge Energi Park AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Vinninge Bess 10 AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Vinninge Bess 10 AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Innehavare
Gustafsson, Bo
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Bo Lennart Mikael Gustafsson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Ordförande
Utträde: 2024-07-04
Trikem AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3708113 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Askebacken AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Bo Lennart Mikael Gustafsson
Verkställande direktör
Bo Lennart Mikael Gustafsson
Styrelsesuppleant
Karin Boel Elisabet Gustafsson
Revisor
Ingrid Annika Maria Wulff
Tillbaka till sidans topp
Mycellum AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Bo Lennart Mikael Gustafsson
Verkställande direktör
Bo Lennart Mikael Gustafsson
Ordförande
Bo Lennart Mikael Gustafsson
Styrelseledamot
Karin Boel Elisabet Gustafsson
Revisor
Ingrid Annika Maria Wulff
Styrelseledamot
Amanda Boel Gustafsson
Tillbaka till sidans topp
People Development Sverige AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Bo Lennart Mikael Gustafsson
Styrelseledamot
Karin Boel Elisabet Gustafsson
Verkställande direktör
Karin Boel Elisabet Gustafsson
Tillbaka till sidans topp