Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-24 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-05-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-14 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-07-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-26 |