Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Global Load Out Solutions AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-24 |
||
Ordförande Utträde: 2024-06-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-18 |