Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Arkimera Robotics AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Fernandi Innovation AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Pettersson & Munthe AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | EasyArr AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Wheelscanning Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | OptiBinary AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Trackmate AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Godisdrottningen | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-28 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-12-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-04 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-04-07 |