Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-21 |
||
Ordförande Utträde: 2023-07-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-11 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-03-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-01 |
||
Ordförande Utträde: 2023-01-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-03 |
||
Ordförande Utträde: 2022-12-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-23 |
||
Ordförande Utträde: 2022-12-21 |
||
Ordförande Utträde: 2022-12-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-21 |
||
Ordförande Utträde: 2022-12-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-03 |
||
Ordförande Utträde: 2022-09-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-12 |
||
Ordförande Utträde: 2022-02-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-10 |