Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Gunilla Marianne Ekholtz
Gunilla Marianne Ekholtz
19500311-XXXX
Ta kreditupplysning
Ekholtz, Gunilla Marianne är en kvinna född den 11 mars 1950 och är bosatt i Göteborg
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Per Capita AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Gunilla Marianne Ekholtz har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-07-14
Ekholtz Kommunikation AB
Konkurs...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-09-08
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Per Capita AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Stig Lennart Karlsson
Styrelseledamot
Gunilla Marianne Ekholtz
Styrelseledamot
Lars-Håkan Fredrik Törnell
Styrelseledamot
Per Gunnar Ahlberg
Ordförande
Per Gunnar Ahlberg
Extern verkställande direktör
Carl Johan Ahlberg
Tillbaka till sidans topp