Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Gunilla Kristina Maria Ansman
Gunilla Kristina Maria Ansman
19600420-XXXX
Ta kreditupplysning
Ansman, Gunilla Kristina Maria är en kvinna född den 20 april 1960 och är bosatt i Stockholm
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Ansman-Persson Golvkonsult & Import AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Gunilla Kristina Maria Ansman har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-05-30
HSB Bostadsrättsförening Pålen nr 6 i Stockholm
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2022-10-08
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Ansman-Persson Golvkonsult & Import AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Gunilla Kristina Maria Ansman
Styrelseledamot
Lars Albert Ansman Persson
Tillbaka till sidans topp