Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Gunilla Elisabeth Sahlin
Gunilla Elisabeth Sahlin
19450608-XXXX
Ta kreditupplysning
Sahlin, Gunilla Elisabeth är en kvinna född den 8 juni 1945 och är bosatt i Sala
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Simanbo Holding AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Gunilla Elisabeth Sahlin har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2024-01-10
Simanbo Elteknik AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-11-25
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Simanbo Holding AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Gunilla Elisabeth Sahlin
Styrelseledamot
Pär Christer Sahlin
Tillbaka till sidans topp