Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Gunilla Elisabet Vikbladh
Gunilla Elisabet Vikbladh
19520704-XXXX
Ta kreditupplysning
Vikbladh, Gunilla Elisabet är en kvinna född den 4 juli 1952 och är bosatt i Stockholm
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Bolagsman
Claes Vikbladh Kapital Handelsbolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Gunilla Elisabet Vikbladh har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Revisorssuppleant
Utträde: 2022-06-15
Bostadsrättsföreningen Valfisken 8
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Claes Vikbladh Kapital Handelsbolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Bolagsman
Gunilla Elisabet Vikbladh
Bolagsman
Claës Bertil Mikael I:son Vikbladh
Tillbaka till sidans topp