Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Guillermo De Jesus Garroz Diaz
Guillermo De Jesus Garroz Diaz
19590630-XXXX
Ta kreditupplysning
Garroz Diaz, Guillermo De Jesus är en man född den 30 juni 1959 och är bosatt i Uppsala
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Gluntens Montessoriskola AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Guillermo De Jesus Garroz Diaz har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-06-13
Gluntens Montessoriskola Ekonomisk förening
Likvidation...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2021-10-02
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Gluntens Montessoriskola AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Rolf Anders Andersson
Styrelseledamot
Guillermo De Jesus Garroz Diaz
Extern verkställande direktör
Janne Christer Inge Eklund
Styrelseledamot
Karl-König Johannes Königsson
Ordförande
Karl-König Johannes Königsson
Revisor
Eva Maria Andersson Dverstorp
Styrelseledamot
Jo-Ann Petra Westander
Tillbaka till sidans topp