Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Gudrun Elisabeth Hellerud Ågren
Gudrun Elisabeth Hellerud Ågren
19580911-XXXX
Ta kreditupplysning
Hellerud Ågren, Gudrun Elisabeth är en kvinna född den 11 september 1958 och är bosatt i Boden
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
KÅ-Max Holding AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Gudrun Elisabeth Hellerud Ågren har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-07-28
Maxovent Aktiebolag
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2024-01-05
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
KÅ-Max Holding AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
John Krister Ågren
Styrelsesuppleant
Gudrun Elisabeth Hellerud Ågren
Tillbaka till sidans topp