Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Bolagsman | Kjarkur Handelsbolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-25 |
||
Vice verkställande direktör Utträde: 2022-04-01 |