Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Ekerö Sun Mountain AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Henrik Sun Mountain AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Henrik Sun Mountain AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | WTR Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-01-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-14 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-10-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-08 |
||
Ordförande Utträde: 2021-11-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-24 |