Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Gregor Michaj
Gregor Michaj
19740513-XXXX
Ta kreditupplysning
Gregor Michaj är en man född den 13 maj 1974. Han är folkbokförd i Stockholm sedan 2006-08-31. Stockholm ligger i Stockholm kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Storschlaget AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Gregor Michaj har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-10-12
Bostadsrättsföreningen Tjället 6
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2024-02-16
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Storschlaget AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Andrzej Michaj
Styrelseledamot
Gregor Michaj
Tillbaka till sidans topp