Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Greger Stadenfeldt
Greger Stadenfeldt
19631108-XXXX
Ta kreditupplysning
Stadenfeldt, Greger är en man född den 8 november 1963 och är bosatt i Kullavik
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Stadsån Projekt AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
STADSÅN AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Stadsvalvet AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
STADSÅN Invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
STADSBRON AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
RAMP 1 AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Brudberget Balltorp Invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
RAMP2 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Stadssten AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Stadssten AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Kommanditdelägare
STADSÅN gamla Kommanditbolag
Avregistrerad...
Samtliga engagemang i detta företag
Komplementär
Göteborgs Hyresinkasso Kommanditbolag
Avregistrerad...
Samtliga engagemang i detta företag
Kommanditdelägare
Husporten Kommanditbolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Kommanditdelägare
Stadsborgen Kommanditbolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Greger Stadenfeldt har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-06-15
Bostadsrättsföreningen Berzeliigatan 26
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Stadsån Projekt AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Birgitta Margareta Stadenfeldt
Styrelseledamot
Greger Stadenfeldt
Tillbaka till sidans topp
STADSÅN AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Birgitta Margareta Stadenfeldt
Styrelseledamot
Greger Stadenfeldt
Tillbaka till sidans topp
Stadsvalvet AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Birgitta Margareta Stadenfeldt
Styrelseledamot
Greger Stadenfeldt
Revisor
Björn Olof Edvard Thunholm
Tillbaka till sidans topp