Org.nr: 559273-7216
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Ordförande | Ehrstedt, Ola | 2024-05-29 |
Styrelseledamot | Miceli, Baxley John | 2024-05-29 |
Extern verkställande direktör | Persson, Danne George | 2024-05-14 |
Huvudansvarig revisor | Kantoft, Jan Oskar | 2024-01-04 |
Styrelsesuppleant | Malmqvist, Lars Olof | 2023-05-12 |
Extern verkställande direktör | Dahlati, Lars Magnus | 2022-11-22 |
Styrelseledamot | Cyriaque, John Gerard | 2022-09-01 |