Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Innehavare | Granfors, Thor Håkan | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-24 |
||
Ordförande Utträde: 2024-02-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-07 |
||
Ordförande Utträde: 2023-12-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-06 |
||
Ordförande Utträde: 2023-07-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-07 |