Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-02 |
||
Ordförande Utträde: 2023-12-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-09 |
||
Ordförande Utträde: 2023-10-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-20 |
||
Ordförande Utträde: 2023-01-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-03 |
||
Ordförande Utträde: 2022-05-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-22 |