Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Revidera i Bohuslän AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Revisor Utträde: 2024-03-05 |
||
Revisor Utträde: 2023-05-17 |
||
Revisor Utträde: 2023-05-17 |
||
Revisor Utträde: 2023-05-17 |
||
Revisor Utträde: 2023-03-04 |
||
Revisor Utträde: 2023-03-03 |
||
Revisor Utträde: 2023-02-03 |
||
Revisor Utträde: 2023-01-31 |
||
Revisor Utträde: 2023-01-31 |
||
Revisor Utträde: 2022-11-26 |
||
Revisor Utträde: 2022-11-12 |
||
Revisor Utträde: 2022-10-21 |
||
Revisor Utträde: 2022-10-15 |
||
Revisor Utträde: 2022-10-06 |
||
Revisor Utträde: 2022-10-05 |
||
Revisor Utträde: 2022-10-05 |
||
Revisor Utträde: 2022-09-29 |
||
Revisor Utträde: 2022-09-09 |
||
Revisor Utträde: 2022-09-02 |
||
Revisor Utträde: 2022-08-23 |
||
Revisor Utträde: 2022-07-20 |
||
Revisor Utträde: 2022-07-20 |
||
Revisor Utträde: 2022-07-20 |
||
Revisor Utträde: 2022-06-17 |
||
Revisor Utträde: 2022-05-27 |
||
Revisor Utträde: 2022-05-27 |
||
Revisor Utträde: 2022-04-30 |
||
Revisor Utträde: 2022-04-30 |
||
Revisor Utträde: 2022-04-30 |
||
Revisor Utträde: 2022-04-23 |
||
Revisor Utträde: 2022-04-15 |
||
Revisor Utträde: 2022-04-12 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-22 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-22 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-05 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-05 |
||
Revisor Utträde: 2021-12-31 |
||
Revisor Utträde: 2021-11-09 |