Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Assars Industri Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Samuel Wingren AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | RBBW Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-15 |