Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-08-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-08 |
||
Ordförande Utträde: 2024-04-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-11 |
||
Ordförande Utträde: 2024-03-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-19 |
||
Ordförande Utträde: 2023-11-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-22 |
||
Ordförande Utträde: 2023-02-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-23 |
||
Ordförande Utträde: 2022-08-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-19 |
||
Ordförande Utträde: 2022-08-18 |
||
Ordförande Utträde: 2022-08-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-18 |