Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-06-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-03 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-10-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-14 |