Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-13 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-08-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-04-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-31 |
||
Ordförande Utträde: 2021-11-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-30 |