Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | IGT Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-30 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-03-22 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-08-11 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-06-29 |