Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Gisela Margaretha Eriksson Granat
Gisela Margaretha Eriksson Granat
19830317-XXXX
Ta kreditupplysning
Eriksson Granat, Gisela Margaretha är en kvinna född den 17 mars 1983 och är bosatt i Uddevalla
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
A I C Holding AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Gisela Margaretha Eriksson Granat har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-11-29
Bohus Rekrytering AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2019-05-10
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
A I C Holding AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Gerd Ingela M Eriksson Hellberg
Styrelsesuppleant
Gisela Margaretha Eriksson Granat
Tillbaka till sidans topp