Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Väsby Exclusive | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-08-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-24 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-20 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-05-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-05 |