Org.nr: 556031-2687
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Jonasson, Lars Niklas | 2024-06-28 |
Styrelseledamot | Käll, Pontus Ola | 2023-08-11 |
Styrelseledamot | Jörmalm, Bo Peter | 2023-01-13 |
Styrelseledamot | Nilsson, Per-Ola Lennart | 2022-12-22 |
Ordförande | Castler, Erik Harald Robert | 2022-05-18 |
Styrelseledamot | Castler, Erik Harald Robert | 2022-05-18 |
Styrelseledamot | Bertrand, Alain Didier | 2022-05-18 |
Styrelseledamot | Båth, Maria Madelene | 2022-05-18 |
Styrelsesuppleant | Tellgren, Bo Anders Fredrik | 2022-05-18 |
Styrelsesuppleant | Karlsson, Kent Rickard | 2021-10-27 |