Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Advania Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Advania Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-11 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-17 |