Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Gert Patrik Landin
Gert Patrik Landin
19760628-XXXX
Ta kreditupplysning
Landin, Gert Patrik är en man född den 28 juni 1976 och är bosatt i Huddinge
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
TRP Teknik Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Gert Patrik Landin har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2024-01-12
TRP Teknik Aktiebolag
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-01-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
TRP Teknik Holding AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Gert Olof Landin
Verkställande direktör
Gert Olof Landin
Ordförande
Gert Olof Landin
Styrelseledamot
Gert Patrik Landin
Styrelsesuppleant
Eva Marita Landin Fabo
Huvudansvarig revisor
Linn Jansson
Revisor
BDO Mälardalen AB
Tillbaka till sidans topp