Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Gert Fredrik Walméus
Gert Fredrik Walméus
19710525-XXXX
Ta kreditupplysning
Walméus, Gert Fredrik är en man född den 25 maj 1971 och är bosatt i Stockholm
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Huvudansvarig revisor
MIAB Mikaelssons Ingenjörsbyrå Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Tyréns Temaplan AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Kylklövern Konsult Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Projektteamet Västsvenska Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Jarl Magnusson Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Qtent Konsult Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
LPS Konstruktörer Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Powerwave Technologies Sweden AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Gery Arkitekter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Acoustic Control ACL AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Ljusgestaltning Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
InstallationsVision i Stockholm AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Projektteamet Göteborg AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Glimminge P Invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Rendelen 92 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Rendelen 94 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Rendelen 152 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Gert Fredrik Walméus har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Huvudansvarig revisor
Utträde: 2024-02-22
LEWANDI FASTIGHETS AKTIEBOLAG
Avregistrerad
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 8 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
MIAB Mikaelssons Ingenjörsbyrå Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Sven Ingvar Johansson
Extern firmatecknare
Olle Gunnar Oscar Källman
Styrelseledamot
Birgitta Sofie Annikki Olofsson
Ordförande
Birgitta Sofie Annikki Olofsson
Styrelseledamot
Sven Åke Larsson
Verkställande direktör
Sven Åke Larsson
Huvudansvarig revisor
Gert Fredrik Walméus
Revisor
Deloitte AB
Tillbaka till sidans topp
Tyréns Temaplan AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Ulrika Margareta Heléne Francke
Ordförande
Ulrika Margareta Heléne Francke
Styrelseledamot
Birgitta Sofie Annikki Olofsson
Huvudansvarig revisor
Gert Fredrik Walméus
Revisor
Deloitte AB
Styrelseledamot
Curt Orvar Niklas Lindbäck
Tillbaka till sidans topp
Kylklövern Konsult Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Hans Valdemar Tönnerfors
Verkställande direktör
Hans Valdemar Tönnerfors
Styrelseledamot
Sven Ingvar Johansson
Extern firmatecknare
Olle Gunnar Oscar Källman
Styrelseledamot
Birgitta Sofie Annikki Olofsson
Ordförande
Birgitta Sofie Annikki Olofsson
Huvudansvarig revisor
Gert Fredrik Walméus
Revisor
Deloitte AB
Tillbaka till sidans topp