Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Gert Crister Max Kaiser
Gert Crister Max Kaiser
19620426-XXXX
Ta kreditupplysning
Gert Crister Max Kaiser är en man född den 26 april 1962. Han är folkbokförd i Värmdö sedan 2024-04-30. Värmdö ligger i Värmdö kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Crister Kaiser AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Crister Kaiser AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Ekudden egendom Värmdö AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Kaiser Bil AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
CK Portfolio AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Location 1103 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Max Kaiser AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Kristina Kumlin AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Kaiserin AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Kaiser Motor AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Kaiser Motor AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Värmdö Torsby 1:427 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Värmdö Torsby 1:342 Fastighet AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Costas Nanga AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Uluc AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Gert Crister Max Kaiser har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-06-26
Bostadsrättsföreningen Ekorren nr 14
Aktivt
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-05-31
Boxter AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 21 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 53 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Crister Kaiser AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Gert Crister Max Kaiser
Verkställande direktör
Gert Crister Max Kaiser
Revisor
Anton Ola Spinnars
Styrelsesuppleant
Fanny Ingrid Yvonne Kaiser
Tillbaka till sidans topp
Ekudden egendom Värmdö AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Gert Crister Max Kaiser
Styrelseledamot
Michael Häll
Tillbaka till sidans topp
Kaiser Bil AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Gert Crister Max Kaiser
Styrelsesuppleant
Fanny Ingrid Yvonne Kaiser
Tillbaka till sidans topp