Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Björn Torgny Gerdin
Björn Torgny Gerdin
19641223-XXXX
Ta kreditupplysning
Björn Torgny Gerdin är en man född den 23 december 1964. Han är folkbokförd i Mjällom sedan 1995-07-01. Mjällom ligger i Kramfors kommun, Västernorrlands län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Gerdins Cutting Technology AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Gerdins Cutting Technology AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Anchormatic AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Anchormatic AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
KUSTKRAFT AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
KUSTKRAFT AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Härnö Förvaring AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Gerdins Fastighet & Industriutveckling AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Gerdins Fastighet & Industriutveckling AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Gerdins Fastighet & Industriutveckling AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
High Coast Companies AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
High Coast Companies AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
High Coast Companies AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Innehavare
Gerdin, Björn
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Björn Torgny Gerdin har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-03-02
Hernö Marina AB
Likvidation...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-06-05
Informationen på denna sida ändrades senast 2024-06-05
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 6 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Gerdins Cutting Technology AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Ulf Peter Gerdin
Styrelseledamot
Björn Torgny Gerdin
Ordförande
Björn Torgny Gerdin
Huvudansvarig revisor
Leif Rikard Grundin
Styrelseledamot
Jenny Erika Gerdin
Verkställande direktör
Jenny Erika Gerdin
Styrelseledamot
Johan Edvin Gerdin
Revisor
Ernst & Young Aktiebolag
Tillbaka till sidans topp
Anchormatic AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Björn Torgny Gerdin
Ordförande
Björn Torgny Gerdin
Styrelseledamot
Johan Edvin Gerdin
Styrelsesuppleant
Erik Johan Lindholm
Tillbaka till sidans topp
KUSTKRAFT AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Björn Torgny Gerdin
Ordförande
Björn Torgny Gerdin
Styrelseledamot
Louise Evelina Margareta Gerdin
Styrelseledamot
Johan Edvin Gerdin
Styrelsesuppleant
Erik Johan Lindholm
Tillbaka till sidans topp