Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Gerd Monica Engström
Gerd Monica Engström
19590910-XXXX
Ta kreditupplysning
Engström, Gerd Monica är en kvinna född den 10 september 1959 och är bosatt i Hammarstrand
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Liens vattenförening ek. för.
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Gerd Monica Engström har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-09-01
DLW Redovisning AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-04-06
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Liens vattenförening ek. för.
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Per Erik Westman
Styrelseledamot
Gerd Monica Engström
Styrelseledamot
Gunilla Kristina Bidar
Ordförande
Gunilla Kristina Bidar
Styrelseledamot
Per Mikael Viklund
Styrelseledamot
Hans Gunnar Modin
Styrelsesuppleant
Carl Eric Joakim Färdig
Styrelseledamot
Pär Linus Mattias Backlund
Tillbaka till sidans topp