Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Stacke Media Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Stacke Media Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Äppelkärnan diakonalt entreprenörskap ekonomisk förening | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-18 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-01-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-12 |