Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | EM Järfälla Gross AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | George M Redovisning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | George M Redovisning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Makdesi Redovisningsbyrå AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Viksjö frisör & skönhet AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Dulce Bon Bon Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Dulce Bon Bon Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-06-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-12 |
||
Ordförande Utträde: 2024-03-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-14 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-12-31 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-10-29 |