Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Gent Olof Jansson
Gent Olof Jansson
19620521-XXXX
Ta kreditupplysning
Jansson, Gent Olof är en man född den 21 maj 1962 och är bosatt i Limhamn
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
HSB Fritidsområde Strandbaden ek. för.
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Gent Olof Jansson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Extern firmatecknare
Utträde: 2024-06-26
Skandinaviska Enskilda Banken AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-12-02
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
HSB Fritidsområde Strandbaden ek. för.
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Lars-Åke Georg Aulin
Ordförande
Lars-Åke Georg Aulin
Styrelsesuppleant
Gunnar Kahl
Styrelseledamot
Susanne Christine Persson
Styrelseledamot
Klas Joakim Tjebbes
Styrelseledamot
Gent Olof Jansson
Styrelsesuppleant
Gun Maria Sehlin Zederfeldt
Styrelseledamot
Per Åke Jörgen Andersson
Tillbaka till sidans topp