Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | BSA Financial Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-05-04 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-03-22 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-03-22 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-03-22 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-03-22 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-03-22 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-03-22 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-03-22 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-03-22 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-03-22 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-01-13 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-12-01 |