Org.nr: 559289-0460
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Ben Ayata, Abdlmounhime | 2023-11-23 |
Styrelsesuppleant | Patrick McLoughlin, Marc | 2023-05-24 |
Styrelsesuppleant | McLoughlin, Patrick | 2023-05-17 |
Ordförande | Wilhelm, Richard Paul Ingmar | 2023-05-12 |
Styrelseledamot | Wilhelm, Richard Paul Ingmar | 2023-05-12 |
Styrelseledamot | Grossi, Paolo | 2023-05-12 |
Styrelseledamot | Chiesa, Filippo | 2023-05-12 |
Delgivningsbar person | Sundgren, Gustav Peter | 2022-07-14 |