Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-10-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-21 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-10-06 |