Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Gabor Budai
Gabor Budai
19500623-XXXX
Ta kreditupplysning
Budai, Gabor är en man född den 23 juni 1950 och är bosatt i Enhörna
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Glädjens Autospa AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Gabor Budai har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-09-22
Fröken Victorin Aktiebolag
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3708107 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Glädjens Autospa AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Gabor Budai
Huvudansvarig revisor
Jörgen Esbjörn Alexander Pohl
Styrelseledamot
Gabor Peter Victorin
Revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Tillbaka till sidans topp