Org.nr: 559358-2066
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Bromée, Anders Lennart | 2022-05-27 |
Styrelseledamot | Burmeister, Marcus Anders Jonathan | 2022-05-24 |
Styrelsesuppleant | Bromée, Fredrik Andreas | 2022-03-25 |
Styrelseledamot | Nordström, Lina Anna Elisabeth | 2022-02-24 |
Styrelsesuppleant | Berglund, Mikaela Jenni | 2022-02-24 |
Styrelsesuppleant | Rillner, Lars Hugo Viking | 2022-02-24 |
Styrelsesuppleant | Koleszar Hading, Patrik Mattias | 2022-02-24 |