Org.nr: 559261-6519
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Ordförande | Olsson, Kim Ola Tobias | 2024-09-20 |
Styrelseledamot | Olsson, Kim Ola Tobias | 2024-09-20 |
Styrelseledamot | Eliasson, Anne Gabriella | 2023-12-24 |
Styrelseledamot | Herbert, Ulla-Märta Elina | 2023-03-23 |
Styrelsesuppleant | Herbert, Barry Charles | 2021-10-14 |