Org.nr: 556147-5897
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Fowler, Jason Paul | 2023-12-09 |
Extern firmatecknare | Moussa, Wissam | 2023-06-13 |
Styrelseledamot | Koskinen, Matti Antero | 2022-11-24 |
Ordförande | Dahlström, Jan Håkan Martin | 2022-05-11 |
Styrelseledamot | Dahlström, Jan Håkan Martin | 2022-05-11 |
Verkställande direktör | Dahlström, Jan Håkan Martin | 2022-05-11 |