Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Kajan 7 i Vellinge | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Bonden 15 | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-09-30 |
||
Ordförande Utträde: 2024-04-18 |
||
Ordförande Utträde: 2024-04-18 |
||
Ordförande Utträde: 2024-04-18 |
||
Ordförande Utträde: 2024-04-18 |
||
Ordförande Utträde: 2024-04-18 |
||
Ordförande Utträde: 2024-04-18 |
||
Ordförande Utträde: 2024-04-18 |
||
Ordförande Utträde: 2024-04-18 |
||
Ordförande Utträde: 2024-04-18 |
||
Ordförande Utträde: 2024-04-18 |
||
Ordförande Utträde: 2024-04-18 |
||
Ordförande Utträde: 2024-04-18 |
||
Ordförande Utträde: 2024-04-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-18 |
||
Ordförande Utträde: 2024-04-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-29 |
||
Ordförande Utträde: 2023-12-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-02 |
||
Ordförande Utträde: 2023-07-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-06 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-06-30 |
||
Ordförande Utträde: 2023-06-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-03 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-01-10 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-07-23 |
||
Ordförande Utträde: 2022-05-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-08 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-11 |