Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Frida Anneli Mellgren
Frida Anneli Mellgren
19890429-XXXX
Ta kreditupplysning
Mellgren, Frida Anneli är en kvinna född den 29 april 1989 och är bosatt i Lysekil
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Föreningen Folkets hus i Lysekil UPA
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Frida Anneli Mellgren har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-09-30
FHP Service AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-05-03
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Föreningen Folkets hus i Lysekil UPA
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Per Tage Jacob Ekstedt
Styrelsesuppleant
Karl Olof Anders Johansson
Styrelseledamot
Eva Ingegerd Viktoria Lodin
Ordförande
Eva Ingegerd Viktoria Lodin
Styrelseledamot
Kent Göran Fredriksson
Styrelseledamot
Lars Johan Mikael Mellgren
Styrelsesuppleant
Dan Eric Eriksson
Styrelseledamot
Jan Micael Melin
Styrelseledamot
Frida Anneli Mellgren
Styrelseledamot
Eric Henry Andreas Haversjö
Tillbaka till sidans topp