Org.nr: 559351-7807
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Thomasson, Bengt Henrik Marcus | 2024-06-07 |
Extern verkställande direktör | Miörner, Niclas Svante Oscar | 2023-10-17 |
Styrelseledamot | Antonov, Inga Maria Karolina | 2023-08-09 |
Extern verkställande direktör | Antonov, Antti Ati | 2023-05-13 |
Styrelseledamot | Larsson, Lars Anders | 2022-02-10 |
Styrelsesuppleant | Sjödin, Anna Matilda | 2022-02-10 |
Styrelsesuppleant | Bergh, Emelie Sofia | 2022-02-10 |
Styrelsesuppleant | Bjarnhagen, Anna Carolina Maria | 2022-02-10 |
Styrelsesuppleant | Lovén, Jan Anders Fredrik | 2022-02-10 |
Styrelsesuppleant | Biström, Anna Camilla | 2022-02-10 |
Styrelsesuppleant | Dahlin, Jan Totte | 2022-02-10 |
Styrelsesuppleant | Bergman Gullmark, Viktor Elias | 2022-02-10 |
Styrelsesuppleant | Kovaniemi, Mari Sinikka | 2022-02-10 |
Styrelsesuppleant | Wåhlstedt, Olina Kristina Maria | 2022-02-10 |
Styrelsesuppleant | Wik, Emma Maria Birgitta | 2022-02-10 |