Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Jonas Karlsson Fotograf Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Spotty Dog Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Widenfelt & Kruse Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Widenfelt & Kruse Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Widenfelt & Co AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Moyagi Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Moyagi Shiro AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | P.a.P AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Moyagi Marume AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Toey AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Granen nr 9 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Bostadsrättsföreningen Granen nr 9 | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-30 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-12-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-11-16 |