Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-14 |